Recherche dans la collection - Deans
-
Notice descriptive – Brève Deans
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :HaldimandDate(s) :Établi Fermeture 1836-04-06 1915-04-30 Rouvert Fermeture 1841-11-05 Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :8772 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Niagara Dist. - 1836-04-06Source :PSFDS03-(1103)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ John Craigie 1958-06-08 Resignation Richard Brown 1841-11-05 David Thompson 1858-08-01 1962-07-07 Resignation Thomas Slaven 1862-07-08 1966-07-07 Resignation Charles McKenna 1866-11-15 1868-04 Absconded James Hill 1868-05-25 1868-12-29 Resignation Patrick Finlen 1869-03-01 1870-10 Left the place Patrick Farrell 1870-10-01 1873-06-06 * Charles Farrell 1874-01-01 1874-06-12 Resignation Thomas William Oxley 1874-08-01 1877-06-12 * Alexander McDuff 1877-07-01 1878-09-30 Resignation William Tait 1878-10-01 1884-12-18 Resignation Christopher Stephenson 1885-01-01 1887-09-12 Resignation Mrs. E.A. Renshaw 1887-11-01 1890-05-03 Resignation Morris Shipway 1890-09-01 1900-02-16 Resignation Thomas Shipway 1900-04-01 1915 Closed R.M.D. George Craigie 1954 Robert H. Street PM 1853 1854-08-08 Resignation *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.