Recherche dans la collection - Boulanger
-
Notice descriptive – Brève Boulanger
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Lac - St. JeanÉtabli :1921-11-26Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :8694 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - Dolbeau - 1921-11-26Source :PSFDS03-(24784)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Reverend D.A. Boulanger 1921-11-26 1928-05-24 Resignation Ambroise Larouche 1928-06-09 1932-02-23 Dismissal, political partisanship Osias Cote 1932-07-05 1936-12-20 Change in site Arthur Verreault 1937-01-21 1952-06-11 Resignation Ernest Lavoie 1897-01-25 1952-06-11 Acting Ernest Lavoie 1897-01-25 1952-07-29 1960-02-05 Death Mrs Anna Rose Lavoie Dovin * 1960-02-06 Acting Archelas Veilleux * 1960-06-09 1969-11-19 Resignation, Sup'n Rene Veilleux * 1969-11-20 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.