Recherche dans la collection - Ville de Laval Sub no.38
-
Notice descriptive – Brève Ville de Laval Sub no.38
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :LavalÉtabli :1871-04-01Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :8157 -
Notice descriptive – Détails Source :PSFDS03-(29176)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Emilien Charron 1871-04-01 1874-03-07 Resignation Casimir Valiquette 1874-07-01 1888 Death Mrs A.J. Bibeau 1879-10-01 1900-03-07 Resignation Philias D. Laurin 1890-02-01 1894-04-31 Resignation Louis Laurin 1894-06-01 1897-06-08 * Philias Laurin 1897-07-01 1899-09-13 Resignation Narcisse Lepage 1900-05-01 1900-11-22 Resignation Damase Lagase 1901-03-01 1904-08-26 Resignation Raoul Deers 1904-12-01 1915-04-30 Non residence of PM Benjamin Dion 1915-05-12 1916-08-19 Death Mrs Constance L. Dion 1916-11-10 1924-12 Death Mrs Melinda R. DeSeve 1925-01-09 1926-12-21 Resignation Alphonse Crevier 1927-02-03 1931-03-14 Dismissal, O in C, political partisanship Mrs Emma Lauzon 1931-06-04 1938-08-24 * Eloi Renaud 1938-10-25 1951-07-14 Resignation Edmond Pesant 1899-11-23 1951-07-24 Acting Edmond Pesant 1899-11-23 1951-09-06 1958-04-14 Resignation Mrs Simone Pesant * 1958-04-15 Acting Mrs Simone Pesant * 1958-09-08 1966-06-06 Promotion Marcel Lalonde * 1966-06-06 Robert Lagace * 1969-05-13 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.