Recherche dans la collection - St. Joseph
-
Notice descriptive – Brève St. Joseph
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :ProvencherÉtabli :1880-06-01Province :ManitobaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :5856 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :GRP 02 - 1973-10-01GRP 02 - 1977-10-01GRP 02 - 1981-03-01GRP 03 - 1969-10-01GRP 04 - 1950-12-01GRP 04 - 1951-12-01GRP 04 - 1953-12-01GRP 04 - 1961-01-24GRP 05 - 1955-03-16GRP 05 - 1956-04-01GRP 05 - 1957-05-01GRP 05 - 1960-08-01GRP 05 - 1965-09-01Letellier - 4 1/2 milesStoreSW Sec. 22, Twp. 2, R. 1, EPM - 1964-09-11Source :PSFDS03-(8518)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ M. Charbonneau 1880-06-01 1881 * Reverend Mr. Pelletier 1881-07-01 1885-07-04 Resignation Alarie Huot 1885-07-01 1888-10-30 Resignation Reverend Nazaire Pelletier 1889-07-01 1894-08-05 Resignation Reverend Eugene Bequet 1894-10-01 1895-08 Deceased Narcisse Jubinville 1896-01-01 1897-04-06 Resignation Louis Berard 1897-09-01 1900-07-23 Change of Site Mrs. Alexina Brule 1900-09-01 1901-09-24 Resignation Auguste Nadeau 1902-03-01 1905-08-21 Resignation Narcisse Jubinville 1906-02-01 1909-04-14 Resignation Louis Berard 1909-04-24 1910 Resignation Emile Daneault 1910-10-01 1911-09-11 Resignation John J. Gooler 1912-03-15 1920-01-30 Resignation M. Hector Daneault 1880-10-07 1920-03-10 1924-08-11 Resignation Telesphore Bessette 1867-08-08 1924-10-24 1933-05-03 Resignation Ferdinand Bissonnette * 1933-07-13 1934-02-15 Resignation Roland Graveline * 1934-05-17 1935-05-03 Resignation Eugene J. Berard * 1935-05-03 1946-03-12 Resignation Maurice Joseph Alphonse Berard * 1946-05-01 1959-06-14 Deceased Leon Joseph Marion * 1959-06-18 Acting Leon Joseph Marion * 1959-07-30 1961-01-23 Resignation Raymond Girardin * 1961-01-24 Acting Raymond Girardin * 1961-04-26 1964-05-16 Resignation Yves Lafreniere * 1964-07-16 Acting Yves Lafreniere * 1964-09-11 1970-08-28 Resignation St. Joseph Co-op Store 1970-08-24 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.