Recherche dans la collection - McIntyre
-
Notice descriptive – Brève McIntyre
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Grey SEDate(s) :Établi Fermeture 1861-09-01 1926-12-31 Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :5270 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Osprey - 1861-09-01Source :PSFDS03-(2693)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ John McLean 1861-09-01 1867-06-18 Resignation Edward Potts 1868-02-01 1875-10 Change of site Archibald McIntyre 1876-01-01 1892 * D.A. McLean 1892-05-01 1893 * H. Marshall 1893-07-01 1895-02-15 Resignation A.G. Campbell 1895-04-01 1906-03-01 Resignation Henry Heitman 1906-03-27 1920-10 Resignation Frank Curran O.A.S. 1921-10-07 1922-07-18 Resignation Alvey Somberger 1923-06-01 1924-01-08 Resignation T.E. Hannon 1924-04-15 1926-12-31 Closed R.M.D. - Badjeros RR #1 and Singhampton RR #1 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.