Recherche dans la collection - St. Pie Quebec
-
Notice descriptive – Brève St. Pie Quebec
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :St. - Hyacinthe - BagotProvince :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :4820 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :PO 2102-1Status - Semi staffSource :PSFDS03-(30079)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ J.C. Bachand (Shown as PM in 1853) 1861-12-28 Resignation J.A.O. Tetreault 1862-01-01 1862 * A. Gauthier dit Lendsville 1862-08-01 1888-09-18 Resignation Mme Madeleine Maynard 1881-12-31 1882-04-17 Interimaire L.N. Belisle 1888-11-01 1894-02-17 Resignation L.N. Blanchet 1894-03-10 1901-06-30 Resignation J.B.S. Bathalon 1901-07-01 1909-05-11 Resignation George D. Morin 1909-06-02 1912-06-25 * Napoleon Casavant Sr. 1912-10-15 1918 Death Mrs Cordelie Casavant 1918-07-12 1919-04-24 Resignation Dr. L.J. Tetreault 1919-06-18 1924-07-30 Resignation Mrs M.J.A. Martin 1925-01-08 1945-07-03 Resignation Donat Grise 1879-07-03 1945-11-03 1949-07-23 Resignation Lucien Foisy OAS * 1950-02-01 Acting Lucien Foisy OAS * 1951-02-01 1981-12-30 Retraite Walter F. Taunton * 1982-04-19 1982-08-06 Mutation a Gobden, Ont. Madeleine Maynard 1982-08-09 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.