Recherche dans la collection - Richer
-
Notice descriptive – Brève Richer
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :ProvencherÉtabli :1900-11-01Province :ManitobaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :4582 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :GRP 04 1950-12-01GRP 04 1951-12-01GRP 05 1953-04-01GRP 05 1953-12-01GRP 05 1954-10-01GRP 05 1956-04-01GRP 05 1957-05-01GRP 05 1960-08-01GRP 05 1977-09-01GRP 05 1981-03-01GRP 06 1973-04-01GRP 11 1966-09-01GRP 11 1967-07-01GRP 11 1968-04-01Sec. 16, Twp. 8, R. 8, EPM - 1928-03-05Sec. 18, Twp. 8, R. 8, E - 1900-11-01Source :PSFDS03-(8506)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Jeremie Lemiere 1900-11-01 1907-08-20 Resignation Emile Mercier 1907-11-18 1910 Non-residence of P.M. Maxime Champagne 1910-03-01 1918-06-27 Resignation Theodule Marcoux 1918-10-01 1920-02-09 Resignation Perre Sabot 1920-04-15 1928-02-17 * Felix Saindon 1896-12-08 1928-03-05 1963-07-29 Death Mrs. Eugenie Saindon 1901-09-23 1963-07-30 Acting Mrs. Eugenie Saindon 1901-09-23 1963-09-04 1968-09-23 Replacement Marcel Gendreau OAS * 1968-09-23 1970-10-15 Resignation Charles A. Saindon * 1970-10-16 1981-09-11 Death Monique A. Saindon 1981-09-11 1981-09-29 Resignation Richer Credit Union 1981-09-30 1981-10-23 Resignation Mrs. Paulette Saliot 1981-10-24 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.