Recherche dans la collection - St. Sauveur des Montagnes
-
Notice descriptive – Brève St. Sauveur des Montagnes
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :TerrebonneÉtabli :1875-07-01Qui est devenu :St. Sauveur des Monts le 1957-09-02Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :2899 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - St. Sauveur - 1875-07-01Nature of premises - Private buildingPO Rev. 246Source :PSFDS03-(29850)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Mrs Ernestine Belanger 1946-03-12 Resignation, retained for duration William Sloane 1875-07-01 1897-10-02 Resignation Joseph Chevalier 1898-02-01 1911-02-20 * J.B. Lafleur 1911-03-01 1912-04-15 * Miss Ernestine Chevalier 1897-06 1912-05-21 1944-02-08 * Marc Chevalier OAS * 1946-05-23 1951-01-06 Resignation Cyrille Lapointe * 1951-02-02 Acting Paul Emile Prevost OAS * 1951-10-03 Acting Paul Emile Prevost OAS * 1952-10-04 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.