Recherche dans la collection - Ilots-de Newport
-
Notice descriptive – Brève Ilots-de Newport
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :GaspeDate(s) :Établi Fermeture 1871-09-01 1967-01-31 Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :19682 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - Newport - 1871-09-01PO permanently closed to coincide with the establishment of the new service "Newport RR no. 1"Source :PSFDS03-(26915)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Clovis Desforges 1871-09-01 1885-09-05 Resignation Gregoire Grenier, Jr. 1886-01-01 1891-08-10 * Michael J. Ahern 1891-09-01 1897-04-20 * Joseph Cormier 1897-06-01 1912-02-13 Dismissal, political partisanship Jean B. Grenier 1912-02-20 1913-01-11 Change of site Ambroise Grenier 1913-01-20 1926-11-19 Dismissal, political partisanship Frank Sivrais 1926-11-30 1931-10-14 Dismissal, O. in C., political partisanship John Patrick Fahey 1931-11-04 1933-01-11 * Simon Sivrais 1933-01-31 1936-10-28 Dismissal, O. in C., political partisanship Lawrence Keighan 1937-07-19 1940-10-27 Death Miss Sarah Jane Keighan 1940-12-16 1948-11-15 Resignation Louis Syvrais OAS * 1949-01-16 Permanently closed *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.