Recherche dans la collection - Lapeyrere
-
Notice descriptive – Brève Lapeyrere
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Iles - de - la - MadeleineÉtabli :1906-10-01Qui est devenu :Fatima le 1949-08-23Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :18964 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - Magdalen Islands - 1906-10-01Source :PSFDS03-(26125)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ A. R. Leblanc 1906-10-01 1923-07-21 Resignation A. J. Cormier 1923-09-12 1923-11-13 Resignation Mrs. E. R. LeBlanc 1924-01-28 1925-09-25 Resignation Hubert Poirier 1925-10-12 1931-11-02 Dismissal, political partisanship Chas. Deveau 1931-11-30 1936-10-14 Dismissal, political partisanship Hubert Poirier 1877-04-26 1936-12-08 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.