Recherche dans la collection - Cypress Hills Park
-
Notice descriptive – Brève Cypress Hills Park
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Swift Current - Maple CreekDate(s) :Établi Fermeture 1938-06-15 1982-08-27 Province :SaskatchewanRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :18341 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :DwellingNE 1/4 Sec.20, Twp.8, R.26, W3S0N 0R0Summer OfficeSource :PSFDS03-(9492)Été/hiver :1938-06-15 - 1938-08-311939-06-15 - 1939-08-311940-06-15 - 1940-08-311941-06-14 - 1941-08-311942-06-15 - 1942-08-311943-06-15 - 1943-08-311944-06-15 - 1944-08-311945-06-16 - 1945-08-311946-06-15 - 1946-08-311947-06-24 - 1947-08-301948-06-15 - 1948-08-311949-06-15 - 1949-08-311950-06-15 - 1950-08-311951-06-16 - 1951-08-311952-06-17 - 1952-08-301953-06-16 - 1953-08-311954-06-19 - 1954-08-311955-06-15 - 1955-08-311956-06-15 - 1956-08-311957-06-15 - 1957-08-311958-06-17 - 1958-08-311959-06-16 - 1959-08-291960-06-16 - 1960-08-301961-06-15 - 1961-08-311962-06-16 - 1962-08-301963-06-15 - 1963-08-311964-06-15 - 1964-08-291965-06-14 - 1965-08-311966-06-13 - 1966-08-301967-06-14Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Thomas Douglas Forbes 1883-09-23 1938-06-15 1941-05-06 Resignation Joseph Peters 1891-02-28 1941-06-14 1942-05-18 Resignation Edwin Small 1885-01-16 1942-06-15 Mrs. Dorothy Mary Cinnamon * 1947-06-24 Acting Mrs. Dorothy Mary Cinnamon * 1947-08-16 1948 Change of Postmaster Joseph Peter Girodat * 1948-06-16 Acting Joseph Peter Girodat * 1949-06-14 1953-06-15 Resignation Mrs. Shirley Jean Couillard 1953-06-16 1953-08-31 Joseph Peter Girodat * 1954-06-19 1959-03-31 Resignation Frank Alvard Bowles OAS 1895-06-16 1959-06-16 Acting (Postmaster General) Frank Alvard Bowles OAS 1895-06-16 1963-06-07 1964-08-29 Replacement William Frederick Yarskenko OAS * 1965-06-14 Acting William Frederick Yarskenko OAS * 1965-06-23 1967-05-27 Resignation Larry Leif Helmerson * 1967-06-14 Acting Larry Leif Helmerson * 1967-09-01 L. L. Helmerson * 1973-07-03 1981-08-31 Office Closed Larry Helmerson * 1982-06-21 1982-08-27 Office Closed *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.