Recherche dans la collection - Vancouver-Sherman
-
Notice descriptive – Brève Vancouver-Sherman
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Capilano, Coast Capilano, Vancouver NorthÉtabli :1926-06-01Province :Colombie-BritanniqueRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :17161 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Accounting - 1962-04-02Location - 3995 Marine Drive - 1955-08-01Location - Lot 1, Block 2, District Lot 559 - 1926-06-01Status - Sub office - 1955-08-01StoreSource :PSFDS03-(23918)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ A. E. Cramond 1926-06-01 1926-11-24 Died Mrs. Hilda Maybell Cramond 1882 1926-12-15 1930-12-02 Resignation Alexander Lauder McDonald OAS 1881-10-12 1931-01-03 1933-05-30 Resignation Mrs. Hilda Maybell Cramond 1882 1934-06-08 1938-03-31 Resignation Bryon Gardner * 1938-03-31 Acting Bryon Gardner * 1938-07-19 1941-03-03 Resignation Mrs. Edna Lillie Ockenden * 1941-04-01 Acting Mrs. Edna Lillie Ockenden * 1941-04-03 1943-05-25 Resignation Mrs. Anne Mary Whiting 1887-05-29 1943-06-07 Acting Mrs. Anne Mary Whiting 1887-05-29 1943-09-11 1944-07-10 Resignation Joseph Wm. Fletcher OAS 1888-09-08 1944-07-14 Acting Joseph Wm. Fletcher OAS 1888-09-08 1944-10-19 1945-05-10 Resignation Frank Tiege OAS 1884-12-16 1945-05-12 Acting Mrs. Bettie Fae Wall 1884-05-12 1945-06-22 Acting Mrs. Mary Maud Reddon 1882-01-21 1945-10-11 Acting Mrs. Grace Evelyn MacKenzie 1892-10-23 1945-10-21 Acting James Isaac Westman OAS * 1945-10-31 Acting James Isaac Westman OAS * 1946-02-07 1946-05-08 Resignation Mrs. Martha Carr 1888-05-15 1946-05-13 Acting Gordon Stanley Babcook * 1946-06-01 Acting Melford Harry Babcook * 1946-08-01 1947-09-23 Resignation Robert Archibald Gray 1888-10-20 1947-09-28 Acting Robert Archibald Gray 1888-10-20 1948-01-08 1949-09-06 Resignation Richard Leon Giroux OAS * 1949-09-01 Acting Richard Leon Giroux OAS * 1950-02-02 1951-04-27 Resignation Sidney Robert William Horwood OAS 1896-10-08 1951-05-01 Acting Sidney Robert Wm. Horwood OAS 1896-10-08 1951-08-17 1954-03-23 Resignation Mrs. Jean Elizabeth Moffatt * 1954-04-01 Acting Mrs. Jean Elizabeth Moffatt * 1954-07-13 1955-05-30 Resignation Thomas William Bate * 1955-06-16 Acting Thomas William Bate * 1955-12-20 1957-11-13 Resignation Mrs. Jean Kathleen Brooke * 1957-11-15 Acting P.M.G. Mrs. Jean Kathleen Brooke * 1958-07-08 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.