Recherche dans la collection - Ashern
-
Notice descriptive – Brève Ashern
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Selkirk - InterlakeÉtabli :1911-06-01Province :ManitobaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :15621 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :1966-01 GRD 31967-05 CONV. GRD 41969-04 GRD 41973-04 GRD 41977-03 GRD 41977-09 GRD 41981-10 GRD 4P.O. 2214-1Sec. 23, Twp. 25, R. 7, WPM - 1911-06-01Sec. 23, Twp. 25, R. 7, WPM - 1957-06-24Semi-StaffSource :PSFDS03-(7590)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ William Hardisty 1911-06-01 1912-01-03 Resignation Frank A. Pickersgill 1912-04-01 1916-02-26 Resignation Walter Herbert Hyde 1875-09-28 1916-06-01 1938-01-12 * Mrs Ethal Maud Hyde 1886-08-14 1938-03-01 Acting Mrs. Ethal Maud Hyde 1886-08-14 1938-09-29 1955-01-31 Resignation Edward Joseph Watts * 1955-06-15 Acting Edward Joseph Watts * 1956-10-29 1957-06-24 Resignation Micheal Patola * 1957-06-24 Acting Micheal Patola * 1959-03-01 1956-10-16 Promoted (P.M. at Aspen Park) William Derrick 1967-10-17 Acting Mrs. R. Johnson 1967-10-24 Acting Michael Patola * 1968-01-03 1983-10-11 Mrs. Adeline Marcotte 1983-10-12 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.