Recherche dans la collection - Dufresne
-
Notice descriptive – Brève Dufresne
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Winnipeg - Birds HillÉtabli :1895-03-01Province :ManitobaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :15403 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Blk. "A", S. 1/2 Sec. 9, Twp. 9, R. 6, EPM - 1927-04-04GRP 03 - 1953GRP 03 - 1956GRP 03 - 1956GRP 03 - 1957GRP 03 - 1976-04-01GRP 03 - 1980-03-01GRP 05 - 1959GRP 05 - 1960GRP 05 - 1970-10-01GRP 05 - 1972-04-01GRP 06 - 1965-09-01GRP 06 - 1966-09-01GRP 06 - 1969-10-01Rosewood - 3 milesSec. 16, Twp. 9, R. 6, E1 - 1895-03-01Ste. Anne des Chenes - 5 milesStoreSource :PSFDS03-(7500)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Basil Laurin 1895-03-01 1907-04-03 Resignation S. Mirault 1907-09-01 1926-06-16 Death Mrs. Flora B. Tapper 1884-04 1927-04-04 1938-06-16 Resignation Jules Mourant OAS 1894-01-04 1938-07-01 Acting Jules Mourant OAS 1894-01-04 1939-02-17 1940-04 * Mrs. Virginie Mourant 1900-04-05 1940-04-02 Acting Mrs. Virginie Mourant 1900-04-05 1940-06-14 1941-07-10 Resignation George Joseph Henri Lavack 1890-08-02 1941-07-14 Acting George Joseph Henri Lavack 1890-08-02 1941-11-12 1942-10-31 Resignation Mrs. Annette Cecilia Laurin * 1942-10-24 Acting Mrs. Annette Cecilia Laurin * 1943-06-17 1946-02 Resignation Elie Joseph Edmond Richard * 1946-04-02 1947-09-16 Resignation Joseph Adelard Laurence * 1947-09-26 Acting Joseph Adelard Laurence * 1948-01-05 1950-07-20 Resignation Elie Joseph Richard * 1950-08-20 Acting Elie Joseph Richard * 1950-08-30 1951-09-01 Resignation Rene Jules Allard * 1951-09-05 Acting Rene Jules Allard * 1951-12-19 1952-10-08 Resignation Dennis Alexander Allard * 1952-10-09 Acting Dennis Alexander Allard * 1953-01-10 1953-11-10 Resignation Mrs. Helene Marie Combot * 1953-11-12 Acting Mrs. Helene Marie Combot * 1954-03-12 1963-04-18 Resignation Mrs. Berthe Marie Mourant * 1963-04-24 Acting Mrs. Berthe Marie Mourant * 1963-07-08 1963-08-28 Resignation Felix A. Roque * 1963-09-01 Acting Felix A. Roque * 1963-11-05 1971-10-29 Resignation Thomas W. Familton * 1971-10-30 Mrs. Sarah Harder 1983-07-02 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.