Recherche dans la collection - Worcester
-
Notice descriptive – Brève Worcester
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Moose MountainDate(s) :Établi Fermeture 1908-02-01 1967-12-01 Province :SaskatchewanRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :13924 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :* re-transferredClosing date: Another date also given on card as 1966-12-01Sec.18, Twp.10, R.13, W2Sec.28, Twp.10, R.13, W2 - 1908-02-01StoreSource :PSFDS03-(11342)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ George Sproat 1908-02-01 1912-04-09 Change in Site F. Allan Shafford 1912-05-01 1918-05-21 Resignation H. S. Merrill 1918-10-08 1919-12-29 Resignation Claude R. Merrill OAS 1920-02-17 1924 * Henry Hailstone 1865-05-22 1924-06-26 1938-11-21 Resignation Jesse Lee McRae 1893-03-11 1938-12-31 1941 Granted Military Leave Murdoch Clendenin McRae * 1941-05-20 Acting Jesse Lee McRae * OAS 1893-03-11 1942-06-08 1947-05-17 Resignation Donald Henry Hibbert * 1947-06-01 Acting Donald Henry Hibbert * 1947-09-03 1949-09-23 Resignation Hilbert Alexander Spencer 1900-08-25 1949-10-01 Acting Hilbert Alexander Spencer 1900-08-25 1950-01-21 1956-09-18 Resignation George Andrew Renas * 1956-10-01 Acting George Andrew Renas * 1957-02-08 1965-06-10 Resignation Stanley Elroy Piller * 1965-07-25 Acting Stanley Elroy Piller * 1965-08-19 1966-10-24 Resignation *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.