Recherche dans la collection - Deer Lake
-
Notice descriptive – Brève Deer Lake
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Kenora - Rainy RiverDate(s) :Établi Fermeture 1949-07-02 1955-09-30 Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :11802 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Store owned by Hudson's Bay Co.Source :PSFDS03-(1111)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Oscar Lindokken Withdrawn 1956-01-12 Hugh W. Sutherland O.A.S. * 1949-07-02 1950-11-24 Resignation Richard Routledge Smith O.A.S. * 1951-01-26 1953-01-19 Resignation John Derek Riley O.A.S. 1953-02-03 Acting John Derek Riley O.A.S. 1953-09-04 1955-06-20 Resignation Norman Graham Simpson O.A.S. * 1955-06-22 Acting Norman Graham Simpson O.A.S. * 1955-08-15 1955-11-09 Resignation *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.