Recherche dans la collection - St. Joseph d'Alma
-
Notice descriptive – Brève St. Joseph d'Alma
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Lac - St. JeanÉtabli :1879-02-01Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :10509 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - SignaiPO Rev. 136Status - Semi staff - 1948-04-01 - Staff - 1953-10-01Source :PSFDS03-(29637)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Arthur Boulanger 1883-03-22 Resignation Damase Boulanger 1879-02-01 Francois Gagne 1883-07-01 1913-02-17 Non residence of PM Gedeon Verreault 1913-03-07 1923 Dismissal, political partisanship Marc-Aurele Michaud (R.S.) 1923-04-21 1925-06-29 Resignation Yves Gagne OAS 1895-08-22 1925-08-26 1931-10-30 Dismissal, O in C, political partisanship Louis Philippe Simard 1882-12-30 1935-01-19 1936-03-16 * Yves Gagne 1895-08-22 1936-04-01 Acting Yves Gagne 1895-08-22 1936-08-12 1938-04-21 * Joseph Ludger Fillion 1895-05-17 1938-10-03 Acting Mlle Madeleine Collard * 1939-10-09 Acting Gaston Touchette OAS 1895-06-23 1940-04-11 1942-01-12 * Albert Georges Naud 1883-11-22 1942-03-11 Acting Albert Georges Naud 1883-11-22 1942-06-17 1943-05-31 Resignation P.E. Tascohereau 1943-08-10 Acting Raymond Girard 1895-01-28 1943-11-24 Acting Raymond Girard 1895-01-28 1947-05-08 1953-09-30 Resignation Charles Victor Hamel * 1953-10-01 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.