Recherche dans la collection - O'Leary
-
Notice descriptive – Brève O'Leary
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Egmont, PrinceÉtabli :1877-05-01Qui est devenu :O'Leary le 1967-02-21Province :Île du Prince ÉdouardRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :10361 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :* Civil Service CommissionGrade 5PO 1110-1Semi-StaffTownship no. 6 - 1877-05-01Source :PSFDS03-(15127)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ John Frost 1877-05-01 1889-09 Resignation Robt. Ellis 1889-11-01 1913-05-01 Resignation D.D. Campbell 1913-06-23 1924-03-31 Dismissal, Political Partisanship Chas. F. Dennis OAS 1924-08-02 1928-08-17 * Alvin Henry Webb OAS 1888-05-06 1928-08-20 1958-05-06 Retirement Mrs. Jean Priscilla Webb * 1958-05-06 Acting Lloyd George Matthews OAS * 1958-06-05 Acting Lloyd George Matthews (*) OAS * 1959-06-01 1981-01-19 Retired Ian R. Strang 1981-01-11 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.