Recherche dans la collection - Seffield
-
Notice descriptive – Brève Seffield
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :WentworthÉtabli :Prior to 1841-01-06Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :10264 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Revenue Grp 2 - 1978-01-01Revenue Grp 3Source :PSFDS03-(6540)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Mrs. Linda Ann Ellwood J.A. Cornell 1841-01-06 Resignation Warner Churchill 1841-01-07 James H. Cooper 1856-10-01 1857-03-24 Resignation William Crawford 1857-05-01 1861-03-14 Resignation Thomas Ward 1861-09-01 1862-03 * Alexander Bell, Sr. 1862-04-01 1863-09-11 Resignation Edwin Bond 1863-12-01 1887-01 Death Smith Willard 1887-04-01 1897-01-28 * W. Albert Bond 1897-03-01 1913-09-23 Death Mrs. Mary E. Bond 1913-10-15 1919-01-17 Resignation C.P. Brown 1919-05-20 1923-10-10 Resignation E.L. Snyder O.A.S. 1923-11-20 1927-01-17 Resignation Mulloy Herbert Sangster 1927-04-06 1956-11-12 Resignation Oral Stricker * 1956-12-05 Acting Oral Stricker * 1957-03-12 1970-10-12 Resignation Maurice L. Woods * 1970-10-11 1976-05-01 Resignation Rose J. McCluskey 1976-07-28 Mrs. Marlene J. Kivell 1984-07-13 Temporary Mrs. Marlene J. Kivell 1985-09-18 Mrs. Linda Ann Ellwood 1986-09-02 Sam Congo PM in 1844 S. Holcomb PM in 1853 1856-09-13 Resignation *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.