Recherche dans la collection - Indiana
-
Notice descriptive – Brève Indiana
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :HaldimandDate(s) :Établi Fermeture 1836-04-06 Rouvert Fermeture 1841-11-05 Qui est devenu :Deans le 1876-08-01Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :9993 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Niagara Dist.Source :PSFDS03-(2150)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ John Craigie 1858-06-08 Resignation Richard Brown 1841-11-05 George Craigie 1854-10-01 David Thompson 1858-08-01 1862-07-07 Resignation Thomas Slaven 1862-07-08 1866-10-04 Resignation Charles McKenna 1866-11-15 1868-04 Absconded James Hill 1868-05-25 1868-12-29 Resignation Patrick Finlin 1869-03-01 1870-10 Left the place Patrick Farrell 1870-10-01 1873-06-06 * Charles Farrell 1874-01-01 1874-06-27 Resignation Thomas William Orley 1874-08-01 Robert H. Street PM in 1853 1854-08-08 Resignation *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.