Recherche dans la collection - Oil Springs
-
Notice descriptive – Brève Oil Springs
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :LambtonÉtabli :1859-04-01Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :7472 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Enniskillen - 1859-04-01PO 2597-1Semi Staff - 1961-03-01Source :PSFDS03-(6253)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ John Bartley 1859-04-01 1860-10-05 Resignation William Harrison 1861-08-01 1868-05-27 Resignation James Keating 1868-07-01 1875 Left the place George Yates 1875-10-01 1895-04-15 Resignation Alex Johnston 1895-05-30 1921-12-27 Death Thomas C. Ward 1923-01-29 * Miss Beulah Audrey Ward 1923-07-23 1924-01-02 Resignation David B. Bald O.A.S. 1924-05-02 1927-02-08 Death Mrs. Evelyn May Bald 1927-04-12 1928-05-01 Resignation James Thomas Hillis 1862-10 1928-09-06 1939-09-01 Resignation Donald Matheson O.A.S. 1889-12-10 1940-01-02 1959-12-10 Retirement Mrs. Beatrice Muriel Stinson * 1959-12-10 Acting Franklin Edward De Keyper O.A.S. * 1961-03-01 Acting Franklin Edward De Keyper O.A.S. * 1962-03-06 1971-03-12 Death Mrs. B.M. Stinson 1971-05-12 Acting Retirement Mrs. J.I. Thompson 1978-12-29 Acting Mrs. Juanita S. Thompson 1979-03-21 Mrs. Betty Moore 1984-10-12 Temporary Mrs. Betty Moore 1985-05-01 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.