Recherche dans la collection - St. Vallier Station
-
Notice descriptive – Brève St. Vallier Station
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :BellechasseDate(s) :Établi Fermeture 1874-08-01 1969-05-10 Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :6460 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Fermeture definitive du bureau le 1969-05-10Location - St. Vallier - 1874-08-01Source :PSFDS03-(30018)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ R.M. Fournier 1874-08-01 1883-08-14 Resignation M. Pelletier 1884-01-01 1884-04 Resignation Louis Pelchat 1884-05-01 1890 Change of site Octave Aube 1890-10-01 1899-03-20 Resignation Nazaire Corriveau 1899-04-01 1901-07-29 * Ludger Lotulippe 1901-09-01 1923 Death Louis N. Latulippe 1923-12-04 1931-10-01 Dismissal, O in C, political partisanship Francois Blouin 1888-03-06 1931-10-08 Acting Francois Blouin 1888-05-06 1932-01-07 1936-09-05 * Lucie Anna Frechette Latulippe 1894-12-23 1936-09-17 1951-09-10 Resignation Leon Rheaume * 1951-12-05 1966-02-03 Resignation Mrs Louisette Cote * 1966-02-04 Acting Mrs Louisette Cote * 1966-03-07 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.