Recherche dans la collection - St. Andrews
-
Notice descriptive – Brève St. Andrews
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :SelkirkDate(s) :Établi Fermeture Prior to 1872-07-01 1936-02-29 Province :ManitobaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :6085 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Closed owing to Rural Mail Delivery service via Winnipeg R.R. No. 1St. Andrews - 1874Source :PSFDS03-(8408)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Thomas Sinclair 1877-01-01 1883 Left the place James Stewart 1883-12-01 1885-10-30 Resignation Sam E. Smalley 1886-01-01 1886-07-23 Resignation George Kennedy 1887-01-01 1887-09-26 Resignation Percy Mathews 1887-10-01 1888-06-12 Resignation John F. Kennedy 1888-10-01 1890-08-22 Resignation David B. Anderson 1890-10-01 1891-10-12 Resignation George Davis 1892-02-01 1893-10-09 Resignation Mrs. Emma Burnell 1894-06-01 1894-08-10 Resignation D.B. Anderson 1895-07-01 1901-01-28 Resignation John Bush 1901-07-01 1902-01-20 Resignation Mrs. Agnes Anderson 1902-06-01 1904-01-13 Resignation Nathan Less 1904-08-01 1904-12-09 Resignation Henry R. Hodson 1905-05-01 1906-03-15 Resignation Mrs. Margaret Hodgson 1907-06-01 1908-12-23 Resignation Nathan Less 1909-03-01 1936-02-29 Closed (R.M.D. Winnipeg R.R. 1) Andrew Mowat P.M. in 1872 1875-06 Resignation *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.