Recherche dans la collection - Thetis Island
-
Notice descriptive – Brève Thetis Island
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Nanaimo - Cowichan - The IslandsÉtabli :1892-06-01Province :Colombie-BritanniqueRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :4877 -
Notice descriptive – Détails Source :PSFDS03-(23846)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Rev G. Donckele 1892-06-01 1907-01-08 Resignation Rev Wm Lemmens 1907-03-01 1909-07-30 Resignation Rev P. Claessen 1909-09-01 1912-04-08 Resignation Rev W. Lemmens 1912-06-01 1918-04-10 Resignation Rev Joseph Geurts 1918-06-01 1922-01-05 Resignation Rev A. Murphy 1923-07-27 1927-01-20 Resignation Rev Joseph Guerts 1882-11 1927-02-19 1939-01-17 Resignation Rev Xyste Lawson * 1939-01-20 Acting Rev Xyste Lawson * 1939-03-03 1939-09 Resignation Rev John Camirand 1900-12-17 1939-10-14 Acting Rev John Camirand 1900-12-17 1939-10-20 1945-04-07 Resignation Mrs June Daisy Wade * 1945-10-01 1946-10-12 Resignation Oswald Thomas Cassidy * 1946-10-12 Acting Oswald Thomas Cassidy * 1946-12-14 1958-07-23 Resignation Herbert Edward Wilson * 1958-07-30 Acting * Herbert Edward Wilson * 1959-01-21 1963-02-14 Resignation Frederick James Boughen OAS * 1963-03-16 Acting Frederick James Boughen OAS * 1963-05-31 1967-10-11 Resignation, Sup'n continue Douglas Hamilton Ewart * 1967-11-01 Acting Douglas Hamilton Ewart * 1968-01-11 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.