Recherche dans la collection - Spirit River
-
Notice descriptive – Brève Spirit River
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Peace River, West EdmontonÉtabli :1916-07-20Province :AlbertaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :3752 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Group 33 - 1957-04-01Lot 5, Blk. 3, NE Sec. 22, Twp. 78, R. 6, W6M - 1938-08-01Lot 8, Blk. 3, NE Sec. 22, Twp. 78, R. 6, W6M - 1926-04-07Mail route - Spirit River-Railway StationPO 1888-1Private BuildingSec. 22, Twp. 78, R. 6, W6M - 1916-07-20Semi-Staff Gr. 32 - 1948-04-01Source :PSFDS03-(14269)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Angus P. Campbell 1916-07-20 1916-09-04 Resignation C.E. Knowles 1916-11-30 1917-01-31 Resignation Mrs. R.A. Correll 1917-04-19 1917-10-11 Resignation John Manners Fildes 1880-04 1918-07-11 1950-02-27 Retirement Mrs. Mary Southgate Wright 1895-05-04 1950-02-28 Acting Arthur James Sands OAS * 1950-11-17 Acting Mrs. Mary Southgate Wright 1895-05-04 1951-09-08 Acting Cyril Gladwin Harrington * 1952-01-09 Acting Mrs. Mary Southgate Wright 1895-05-04 1952-08-09 Acting Douglas Alexander Blackie * 1954-02-23 Acting Douglas Alexander Blackie * 1955-05-01 1969-11-01 E.Z. Grimm 1969-11-01 1972-04-08 Resigned Mrs. N.M. Alfred 1972-04-18 1972-07-05 Acting D.M. Trahan * 1972-07-06 1975-06-04 Trans. to Hay River Mrs. N.M. Alfred * 1975-09-08 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.