Ouellet, André, 1939- : André Ouellet est né à Saint-Pascal le 6 avril 1939. Il a fait ses études supérieures en droit à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Sherbrooke. Il a épousé Édith Pagé le 17 juillet 1965.
De 1964 à 1967, André Ouellet a été un adjoint du ministre Guy Favreau. Lorsque Guy Favreau fut nommé juge à la Cour supérieure du Québec le 17 avril 1967, il démissionna comme député de la circonscription de Papineau (Montréal). André Ouellet se présenta alors sous la bannière libérale et fut élu député de cette circonscription aux élections partielles du 29 mai 1967. Il fut réélu à chaque élection et représenta Papineau jusqu'au 24 janvier 1996.
André Ouellet fut Président du caucus des députés libéraux du Québec en 1968. Il fut nommé secrétaire parlementaire du secrétaire d'État aux Affaires extérieures du 1er octobre 1970 au 12 août 1971 et secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et du Bien-Être social du 13 août 1971 au 1er septembre 1972. Il entra dans le cabinet Trudeau le 27 novembre 1972 et exerça tour à tour ou concurremment les fonctions ministérielles suivantes :
- Ministre des Postes du 27 novembre 1972 au 7 août 1974
- Ministre de la Consommation et des Corporations du 8 août 1974 au 15 mars 1976
- Ministre d'État chargé des Affaires urbaines du 3 novembre 1976 au 31 mars 1979
- Ministre intérimaire du Travail du 8 septembre au 23 novembre 1978
- Ministre des Travaux publics du 24 novembre 1978 au 3 juin 1979
Du 4 juin 1979 au 2 mars 1980, les Libéraux furent dans l'opposition. De retour au pouvoir, le 3 mars 1980, le premier ministre Trudeau nomma André Ouellet ministre de la Consommation et des Sociétés et ministre des Postes. Le ministère des Postes fut transformé en société d'État le 16 octobre 1981. André Ouellet assume dès lors les fonctions de ministre responsable de la Société canadienne des postes du 16 octobre 1981 à juillet 1984. Il fut nommé ministre du Travail le 12 août 1983 et occupa ce poste jusqu'à la défaite de 1984.
De 1984 à 1993, André Ouellet fut successivement porte-parole de l'opposition en matière de Travail, 1984-1988, d'Affaires extérieures, 1988-1990, et des Relations fédérales-provinciales, 1990-1993. Il siégea à tous les comités relatifs à la Constitution : comité parlementaire sur l'accord du lac Meech en 1987, comité Charest en 1990, commission Bélanger-Campeau, 1990-1991, comités Beaudoin-Edwards et Beaudoin-Dobbie, 1991-1992 et comité du Oui de l'accord de Charlottetown en 1992.
Parallèlement à ses fonctions ministérielles et à celles de porte-parole de l'opposition, André Ouellet exerça des fonctions importantes à l'intérieur du Parti libéral du Canada. Il fut organisateur en chef du Parti libéral du Canada section Québec de 1977 à 1984, organisateur pour le Québec de la course à la chefferie de John Turner en 1984 et coprésident de la campagne nationale lors des élections de 1988 et de 1993.
Au retour des Libéraux au pouvoir sous le gouvernement Chrétien, André Ouellet occupa les fonctions de ministre des Affaires étrangères et de ministre de la Francophonie du 4 novembre 1993 au 24 janvier 1996. De plus, il fut le Ministre politique du Québec de 1993 à 1996. À ce titre, il participa au Comité du Non lors du référendum québécois de 1995. André Ouellet quitta la vie politique le 24 janvier 1996.
Le 25 janvier 1996, André Ouellet fut nommé président du conseil d'administration de la Société canadienne des postes. Il en devint président-directeur général intérimaire le 1er janvier 1999 et fut nommé PDG en titre le 18 novembre 1999. Il a pris sa retraite le 12 août 2004.