Recherche dans la collection - Melrose
-
Notice descriptive – Brève Melrose
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Hastings ERDate(s) :Établi Fermeture 1848-01-13 1918-06-15 Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :3640 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Twp of Tyendinaga - 1848-01-13Source :PSFDS03-(2855)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ William Mundell 1881-04-01 1897-02-08 Resignation James A. Collins 1897-04-01 1899-04-17 Resignation Harry Hill 1899-07-01 1900-02-28 Resignation W.T. Fleming 1900-04-01 1901-08-05 Resignation Herbert L. Lavoy 1901-10-02 1906-01-15 Resignation James A. Sills 1906-02-01 1908-05-06 Resignation Andrew M. Pringle 1908-06-01 1917 Death Frank D. Pringle 1917-09-01 1918-06-15 Closed R.M.D. George Duncan PM in 1853 1881 * *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.