Recherche dans la collection - Ville de Laval Sub no.34
-
Notice descriptive – Brève Ville de Laval Sub no.34
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :LavalDate(s) :Établi Fermeture 1936-06-01 1955-04-22 Rouvert Fermeture 1955-04-26 1963-10-21 1963-06-12 1964-09-14 1965-05-13 1968-01-12 Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :3608 -
Notice descriptive – Détails Source :PSFDS03-(29174)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Henry George Louch 1936-06-01 Change of PM Paul LeDel * 1937-05-15 Change of PM Gerard Keable * 1941-05-31 1943-04-28 Resignation Honore Fernand Pinlteau 1898-11-11 1943-05-19 1945-10-30 Resignation Alexandre Dusablon * 1945-12-06 Acting Alexandre Dusablon * 1946-02-06 1952-07-21 * Armand Desrosiers * 1952-10-15 1954-04-01 Resignation Anthony Herbert Serimshaw * 1954-09-24 1955-05-05 * Emile Robillard * 1955-04-26 Acting Emile Robillard * 1955-05-31 1963-03-01 Resignation John Edward Clark * 1963-03-01 1963-07-02 Resignation Miss Mary Godfrey * 1963-06-21 1964-04-21 Resignation Mrs Cecile Denise Fregeau * 1964-09-14 1968-01-12 Resignation Mrs Marie Reine Dusablon (reopened) * 1968-05-13 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.