Recherche dans la collection - Seeleys Bay
-
Notice descriptive – Brève Seeleys Bay
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :LeedsÉtabli :1851-08-06Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :3580 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Civil Service CommissionGrade 1 - 1966-11-01Grade 2Group 25PO 2719-1Semi-staffStoreTownship of Leeds - 1851-08-06Source :PSFDS03-(11695)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Daniel Berney 1851-08-06 1854-01-25 Resignation Truman H. Russell 1854-04-01 1857-12-30 Resignation William Coleman 1858-04-01 1876-03-18 Resignation W. W. Williams 1876-05-01 1897-11-23 * C. C. Gilbert 1898-04-01 1911-12-28 * Fred W. Young 1912-01-09 1918-08-05 Resignation Wellington Willis 1878-10 1918-09-16 1950-03-27 Resignation Delmer Gordon Willis OAS * 1950-06-29 1953-07-23 Resignation John Melvin Cameron * 1953-07-24 Acting Delmer Gordon Willis * 1954-01-26 1955-01-31 Resignation Mrs. Mabel Cameron * 1954-03-24 Acting Mrs. Mabel Cameron * 1955-03-08 1966-08-01 Resignation Jack M. Cameron * 1966-09-02 Acting Jack Merville Cameron * 1966-11-01 Joyce Lewis * 1970-05-17 1976-03-03 Karen Lockman (Simpson) * 1976-04-05 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.