Recherche dans la collection - La Conception Station
-
Notice descriptive – Brève La Conception Station
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :LabelleDate(s) :Établi Fermeture 1897-09-01 1956-12-31 Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :29309 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - Clyde - 1897-09-01Source :PSFDS03-(25280)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ S. O. Demers 1897-09-01 1898-09-26 Resignation Victor Legault 1899-05-12 1903-03-17 * Romuald Gatien 1903-03-26 1903-09-01 Resignation Benoni St. Jean 1903-11-05 1921-03-19 Death Miss A. St. Jean 1921-06-09 1921-09-17 Resignation Procule Viau 1921-10-17 1922-02-21 Resignation Helaire Belisle 1922-07-13 1923-02-14 Resignation Leonidas Lacas 1923-05-15 1925-05-11 Resignation Louis Valiquette 1925-06-12 1949-05-19 Resignation Henri Valiquette * 1949-08-20 1956-12-31 Closed *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.