Recherche dans la collection - Coombs
-
Notice descriptive – Brève Coombs
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Nanaino-Cowichan - The IslandsÉtabli :1911-02-01Province :Colombie-BritanniqueRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :28425 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Nature of premises - StoreSource :PSFDS03-(22711)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Walter Ford 1911-02-01 1914-03-31 Resignation W.G. Fraser 1914-05-01 1919-04-03 Resignation Lieut C.W.B. Hill 1919-05-28 1920-11-23 Resignation John Isaac Raynor 1921-01-24 1921-04-22 Resignation Edward Stevenson 1921-06-23 1929-07-11 Death Edward Bevan OAS 1869-12 1929-11-01 1939-07-03 Resignation Sidney Harold Jennings OAS 1892-10-14 1939-09-30 1940 Granted military leave Mrs Margaret Jennings 1887-12-14 1940-08-08 Acting Resignation, (retransferred on discharge from army OAS 1942-08-01 1950-12-27 Resignation, retransferred on discharge from army John Albert Kilbey OAS * 1951-03-31 1961-02-22 Resignation Mrs Doris Anne Hill * 1961-03-01 Acting Mrs Doris Anne Hill * 1961-04-20 1962-03-15 Resignation Cecil Robert Lang OAS * 1962-04-01 Acting Cecil Robert Lang OAS * 1962-06-08 1966-02-07 Resignation Earl Clinton Dick OAS * 1966-03-01 Acting Earl Clinton Dick OAS * 1966-05-03 1966-11-03 Resignation Harold Willsmore Burton OAS * 1967-02-07 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.