Recherche dans la collection - Kapasiwin (Summer Office)
-
Notice descriptive – Brève Kapasiwin (Summer Office)
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Jasper - Edson, Peace RiverDate(s) :Établi Fermeture 1930-08-01 1956-08-31 Province :AlbertaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :22030 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Mail route - E. & P.G. C.N.R.StoreWabamun Indian Reserve No. 133B, Twp. 53, R. 3, W5M - 1952-07-01Source :PSFDS03-(13447)Été/hiver :1931-07-04 - 1931-08-311932-07-01 - 1932-08-311933-07-01 - 1933-08-311934-07-02 - 1934-09-151935-07-01 - 1935-09-151936-07-01 - 1936-09-151937-07-01 - 1937-10-051938-07-01 - 1938-09-151939-07-01 - 1939-08-311940-07-01 - 1940-08-311941-07-01 - 1941-08-311942-07-01 - 1942-08-311943-07-07 - 1943-08-291944-07-01 - 1944-08-311945-07-02 - 1945-08-311946-07-01 - 1946-08-311947-07-01 - 1947-08-301948-07-01 - 1948-08-311949-07-01 - 1949-08-311950-07-01 - 1950-08-311951-07-03 - 1951-08-301952-07-01 - 1952-08-301953-07-01 - 1953-08-301954-07-01 - 1954-08-311955-07-01 - 1955-08-311956-07-01 - 1956-08-31Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Reginald Moir 1930-08-01 1931-06-02 Resignation Ray Schurman 1886-04-17 1931-07-20 1933-06-16 Resignation John Campbell Scott * 1933-07-20 1937-06-05 Change of PM George Philip Scott * 1937-07-01 1940-08-31 Appt. of another PM Miss Kathleen Mary Pike * 1941-07-01 Acting Miss Kathleen Mary Pike * 1942-07-01 1943-06-17 Resignation William James Andrew Mustard OAS 1886-03-11 1943-07-07 Acting William James Andrew Mustard OAS 1886-03-11 1943-07-16 1946-05-22 Resignation David Bruce Smith * 1946-07-01 Acting Harwood Stanley McCuaig * 1947-07-01 Acting Gus Frank * 1948-07-13 Acting Albert Carlyle Emery 1898-03-09 1949-07-01 Acting Albert Carlyle Emery 1898-03-09 1949-07-27 1950-04-14 Resignation Edmund Mitchell Garrett * 1950-07-01 Acting Mrs. Emily Frank * 1951-07-03 Acting Alan Hugh Nash * 1952-07-01 1953-06-25 Resignation Wilfred Leigh Brintnell 1895-08-27 1953-07-01 Acting Wilfred Leigh Brintnell 1895-08-27 1953-08-12 1955-06-14 Resignation Carlton William Clement * 1955-07-01 Acting Carlton William Clement * 1955-08-25 1956-03-09 Resignation Mrs. Edith Suzannah Wickman OAS * 1956-07-01 1957-05-15 Resignation, closed *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.