Recherche dans la collection - Spiritwood
-
Notice descriptive – Brève Spiritwood
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Meadow LakeÉtabli :1923-11-01Province :SaskatchewanRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :21132 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Civil Service CommissionNE Sec.34, Twp.50, R.11, W3PO Rev. 1688-1PrivateS 1/2 Sec.2, Twp.51, R.11, W3SE Sec.34, Twp.50, R.11, W3 - 1946-11-22Semi-staffSW Sec.35, Twp.50, R.11, W3 - 1923-11-01Source :PSFDS03-(11796)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ R. J. Dumond 1923-11-01 1928-07-14 Resignation Harold W. Cattle OAS 1928-11-01 1929-10-28 Resignation Jean Baptiste Denis OAS 1894-06 1929-12-27 1942-12-14 Granted Military Leave; Resignation Mrs. Claire Denis 1901-03-04 1941-08-01 Albert Bertie Pickin OAS 1892-12-30 1943-02-10 1959-09-18 Retirement Mrs. Helen Elsie Perkins * 1959-10-03 Acting Charles Arthur Elkins * 1960-04-12 Acting Mrs. Helen Elsie Perkins * 1960-10-16 Acting Mrs. Helen Elsie Perkins (Busseire) * 1961-10-19 1988-10-22 Retirement Charlotte Gunderson 1989-04-30 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.