Recherche dans la collection - Ste. Rita
-
Notice descriptive – Brève Ste. Rita
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :SpringfieldDate(s) :Établi Fermeture 1934-12-01 1970-06-18 Qui est devenu :Rita le 1965-09-11Province :ManitobaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :19286 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :SE 1/4 Sec. 33, Twp. 10, R. 9, EPM - 1948-09-01StoreDwelling - 1948-09-01NW Sec. 34, Twp. 10, R. 9, EPMSource :PSFDS03-(8586)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Joseph David Rioux 1901-07-25 1934-12-01 1936-05-06 Resignation Desmond Evelyne Smith * 1936-06-01 Acting Michel Desrosiers * 1936-07-06 Acting Michel Desrosiers * 1936-07-15 1936-07-20 Resignation John Bergman 1892-03-05 1936-08-12 Acting John Bergman 1892-03-05 1937-08-16 1946-04-12 Resignation Henry Theodore Rioux OAS * 1946-05-01 Acting Henry Theodore Rioux OAS * 1946-06-17 1947-04-11 Resignation Ivan Edward Gillespie OAS * 1947-05-01 Acting Ivan Edward Gillespie OAS * 1947-07-28 1948-03-12 Resignation Hector Alexander Marion * 1948-04-01 Acting Hector Alexander Marion * 1948-04-26 1948-08-06 Resignation Jean Marie Toupin * 1948-09-01 Acting Jean Marie Toupin * 1948-09-08 1970-06-18 Closed *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.