Recherche dans la collection - South Indian Lake
-
Notice descriptive – Brève South Indian Lake
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :ChurchillÉtabli :1954-07-28Province :ManitobaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :18678 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Accounting - 1968-07-01Comptroller for the Hudson's Bay CompanyGRP 02 - 1958-04-01GRP 02 - 1960-08-01GRP 02 - 1965-09-01GRP 03 - 1973-10-01GRP 03 - 1976-10-01GRP 03 - 1981-10-01GRP 04 - 1971-06-01Previous Office Number 87127UnsurveyedSource :PSFDS03-(8894)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ B.G. Watson G. Eggertson John Derek Riley OAS * 1954-07-28 1955-05-25 Resignation Norman Graham Simpson OAS * 1955-05-01 Acting Norman Graham Simpson OAS * 1955-07-04 1968-03-01 Change in P.M. only Wulfert A. Tolboom 1968-03-01 South Indian Com. Development Corp. 1975-10-21 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.