Recherche dans la collection - Mille Vaches
-
Notice descriptive – Brève Mille Vaches
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :SaguenayDate(s) :Établi Fermeture 1853-06-01 1866-07-01 Rouvert Fermeture 1871-10-01 Qui est devenu :St-Paul-du-Nord le 1931-06-01Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :1738 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - Portneuf - 1953-06-01Source :PSFDS03-(27793)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ John Peverley 1853-06-01 1863-08-12 Resignation John Peverley, Jr. 1865-04-01 1865-11-09 Resignation, closed Rev. Pierre Boily (re-opened) 1871-10-01 1874-03-31 Resignation Joseph A. Piuze 1874-09-01 1909-06 Change of site Elmeri Boullane 1909-06-18 1931-01-08 * Joseph Tremblay (Thaddee) 1931-01-26 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.