Recherche dans la collection - Two Hills
-
Notice descriptive – Brève Two Hills
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :VegrevilleÉtabli :1914-03-01Province :AlbertaRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :17318 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Lot 8, Blk. 2, SW Sec. 32, Twp. 54, R. 12, W4M - (1933-06-03)NW Sec. 36, Twp. 54, R. 13, W4M - (1922-01-14)PO Rev. 1893Sec. 35, Twp. 54, R. 13, W4M - 1914-03-01Semi-Staff - 1948-04-01SW 1/4 Sec. 32, Twp. 54, R. 12, W4MSW Sec. 32, Twp. 54, R. 12, W4M - 1928-03-11, 1930-08-21Source :PSFDS03-(14439)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ J.A. Bleakley 1914-03-01 1917-04-28 Death W.B. Flynn 1919-12-15 1921-08-30 Resignation Wm. Melnechuk 1921-10-12 1922 Resignation Nykolai Olynyk 1922-05-04 1927-12-16 Resignation Henry Robert Milbourne Pozer 1928-02-11 1930-02-06 Resignation Thomas Brown Tivey OAS 1930-08-13 1931-06-15 Resignation Mrs. K. Graff 1931-06-30 Samuel Robert Douglas OAS 1880-09-17 1931-12-31 1937-03-17 Resignation Michael Randolph Dowhanuk * 1937-04-30 Acting Michael Randolph Dowhanuk * 1938-06-11 1948-10-01 Resignation John Leasure Forbes OAS * 1948-10-31 Acting John Leasure Forbes OAS * 1949-10-31 1974-04-18 Retired Mike J. Olinyk * 1974-06-11 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.