Recherche dans la collection - Fort Erie
-
Notice descriptive – Brève Fort Erie
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Niagara FallsÉtabli :1878-04-01Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :15464 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :55 Jarven St., Erie, Ont. L2A 1S0Bertie - 1878-04-01Staff OfficeSource :PSFDS03-(6348)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ J.M. McLachlan 1878-04-01 1879-08-27 Resignation George Graham 1879-10-01 1890-12-22 Resignation Henry Emirich 1891-0201 1905-09-05 Removal of PO to Government Building William M. Hogg 1906-06-18 1912-01-05 * Henry Emrick 1912-01-10 1920 Resignation Ernest Tipler O.A.S. 1920-10-29 1921-01-21 Resignation John Bruce Hogg O.A.S. 1921-06-06 1956-05-26 Retirement Henry Long * 1956-05-04 1963 Transferred R.H. Troup 1963 1975-12-29 Retirement Frank L. Lewis 1975-12-29 Phil Haist 1986-04-01 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.