Recherche dans la collection - Brunner
-
Notice descriptive – Brève Brunner
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :PerthÉtabli :1867-01-01Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :15260 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Ellice - 1867-01-01RevenueStoreSource :PSFDS03-(6444)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Jacob Brunner 1867-01-01 1872-07-04 Resignation Henry Gropp 1872-11-01 1882-01 Resignation & Change of site Calvin Travis 1882-07-01 1883-10-09 Resignation John Attridge 1884-07-01 1894-02-03 Resignation William Peters 1894-03-01 1914-04-02 Resignation John Reis, Jr. 1876-06 1914-04-22 1949-01-18 Resignation Mrs. V. Joan McEwen 1942-03-03 1972-08-26 Harvey Nafziger * 1949-05-10 1969-08-16 Resignation Dirk Mosselman * 1969-08-16 1972-08-26 Resignation Mrs. Mariette J.M. Frijters 1981-05-05 Appointment *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.