Recherche dans la collection - Dixville
-
Notice descriptive – Brève Dixville
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Compton, StansteadÉtabli :1853-11-01Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :13679 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Adresse - rue PrincipaleBureau comptable, grade 10Location - Barford - 1853-11-01Source :PSFDS03-(24813)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ A. F. Bang 1853-11-01 1857-06-09 Resignation Ezra Drew 1857-10-01 1861-12-05 Resignation Alfred Parker 1862-10-01 1863-06-03 Resignation Samuel Child, Jr. 1863-07-01 1865-03-28 Resignation Moses Drew 1865-07-01 1866-02 Non-resident Marcus Child 1866-04-01 1873-05-03 Resignation R. C. Baldwin 1873-08-01 1877-01-26 Resignation O. Baldwin 1877-04-01 1887-12-29 Resignation B. R. Baldwin 1888-01-01 1916-12-13 Resignation T. J. Grady 1917-03-05 1921-01-25 Resignation Victor Fortier OAS 1921-03-10 1926-06-23 Resignation Ivor R. Whitehouse OAS 1926-11-02 1942-10-12 Granted military leave Mrs. Lillie Barbara Whitehouse 1942-10-12 Acting Ivor R. Whiterhouse (trans. disch. armed forces) 1945-08-09 1947-03-24 Resignation Gaston Jean-Marie OAS * 1947-05-23 Acting Gaston Jean-Marie OAS * 1947-05-28 1960-11-14 Mrs. Georgette Laliberte * 1961-01-04 1982-12-27 Retraite Huguette Robert-Salois 1982-12-28 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.