Recherche dans la collection - Montréal Sub Office no.46
-
Notice descriptive – Brève Montréal Sub Office no.46
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :St. Antoine - WestmountDate(s) :Établi Fermeture 1909-09-29 1960-01-25 Rouvert Fermeture 1960-08-15 1961-05-17 1961-01-11 1962-11-21 Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :12874 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - 1811 St. Antoine St. - 1932-12-22 - 1849 St. Antoine St. 1936-08-28Location - 2228 St. Antoine - 1958-09-23 - 2207 James St. W. - 2309 St. Antoine - 2030 St. Antoine 1961-08-14Location - 248 St. Antoine St., Corner Versailles St., City of Montreal - 1909-09-29Location - 305 St. Antoine St. - 1912-08-13 - 345 St. Antoine St. - 1914-08-07Location - 763 Dominion - 1955-05-18 - 1986 St. Antoine - 1956-02-13Post office permanently closd 1962-11-01 owing to the lack of a suitable personSource :PSFDS03-(26490)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Ovide Brault 1909-09-29 1911-10-10 Resignation Elgar Hughes 1911-11-06 1912-03-05 Resignation Alfred Henry Mace 1912-04-10 1912-08-02 * Robert H. Fetterly 1912-08-13 1914-07 Resignation Mrs W.P. McNally 1914-08-07 1920-01-19 Resignation Mrs M.T. Conway 1920-03-15 1920-05-25 Resignation Jos McDermott 1920-07-24 1925-07 Resignation, temporarily closed Andrew Valiantes (reopened) 1925-12-03 1927-07 Resignation Patrick McGuire 1927-07-29 1928-03-07 Resignation Lionel O. Joubert 1928-03-27 1932-10-31 Resignation, temporarily closed Jack Koslov (reopened) 1932-12-22 1936-08-12 Change in site Justin William McCarthy 1936-08-28 1955-07-13 Resignation John T. Murphy 1955-08-18 Acting Temporarily closed Victor Rust (reopened) * 1956-02-13 1958-02-20 Resignation Gordon W. Wheeler * 1958-02-26 1958-09-07 * Antonio St. Julien OAS * 1958-09-23 Acting Antonio St. Julien OAS * 1958-11-13 1960-02-15 * Miss Fernande Berube * 1960-08-15 1960-09-26 Resignation Alfred Turcotte OAS * 1961-01-11 1961-05-17 Resignation Mrs Rosmarie McCann * 1961-08-14 1962-01-16 Resignation Royal Blanchard * 1962-01-16 Acting Royal Blanchard * 1962-02-19 1962-11-21 Resignation *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.