Recherche dans la collection - Longueuil Sub no. 6
-
Notice descriptive – Brève Longueuil Sub no. 6
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :LongueuilDate(s) :Établi Fermeture 1936-05-02 1946-10-30 Rouvert Fermeture 1946-12-11 1948-04-13 1949-06-11 1950-02-14 1965-12-09 1966-02-08 1967-06-07 1967-08-15 Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :1266 -
Notice descriptive – Détails Source :PSFDS03-(27057)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ R. Fournier Mme Albertine A. Pilon 1936-05-02 1946-10 Mort Hubert Montchamp 1896-07-11 1946-12-11 1948-10-06 Resignation Marcel Labonte * 1948-10-18 Acting Marcel Labonte * 1948-11-19 1949-06-09 Resignation Rene Montchamp * 1950-02-14 1965-12 Resignation Emile Belanger OAS * 1966-02-08 1967-06-06 Albert Belanger 1967-08-15 Mme Huguette Ste-Marie * 1968-11-27 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.