Recherche dans la collection - 150 Mile House
-
Notice descriptive – Brève 150 Mile House
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Coast Chilcotin, KamloopsDate(s) :Établi Fermeture 1880-03-01 1966-02-11 Rouvert Fermeture 1966-05-10 Prior to 1872-11 1877-10-01 Province :Colombie-BritanniqueRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :12182 -
Notice descriptive – Détails Source :PSFDS03-(23257)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ R. A. Young 1872-11 Left the place Geo. W. Cook 1874-01-01 1874 Left the place A. S. Bates 1874-10-01 1876 Left the place James Griffin 1876-07-01 1877 Closed Gavin Hamilton (re-opened) 1880-03-01 1883-12-22 Left the place R. Borland 1883-10-01 1894-11-23 Office kept in bar-room W. S. Jamieson 1895-01-01 1896-09-19 Resignation S. L. Hall 1897-04-01 1905-06 Resignation J. Taylor 1906-01-22 1906-09-25 Resignation T. F. Murphy 1906-11-01 1909-05-03 Resignation Oscar Landry 1909-08-01 1911-05-21 Resignation Oscar Landry 1911-10-01 1912-03-04 Resignation H. E. Carroll 1912-06-01 1912-06-29 Resignation John B. Rutledge 1912-10-01 1913-03-08 Resignation E. P. Cunliffe 1913-05-01 1914-08-03 Resignation Ernest C. McPhail 1914-09-01 1914-12-06 Resignation Arthur Gibson 1915-02-01 1919-06-03 Killed in action, granted military leave in 1915 Robt. S. Hackett OAS 1884-09 1920-12-21 1924-06-10 Resignation Harry Clark OAS 1924-09-18 1927-06-01 Resignation John Harris McKenzie 1927-10-15 1928-03-31 Resignation Spencer Hope Patenaude 1886-11 1929-09-27 1940-07-18 * Alfons George Zirnhelt * 1941-07-01 1944-06-27 Resignation William John Walker OAS 1892-05-20 1944-07-05 Acting William John Walker OAS 1892-05-20 1944-07-31 1946-03-14 Resignation Mrs. Harriet M. Zirnhelt * 1946-04-16 Acting Mrs. Harriet M. Zirnhelt * 1946-04-24 1948-12-10 Resignation Mrs. Fern Alberta Rodger * 1949-01-01 Acting Mrs. Fern Alberta Rodger * 1949-02-02 1954-05-07 Resignation Mrs. Barbara Jean McKenzie * 1954-06-29 1960-04-12 Resignation Kenneth Gordon McKenzie * 1960-06-01 Acting Mrs. Joyce Oxnard * 1963-04-01 Acting Mrs. Joyce Laurine Oxnard * 1963-04-01 1964-10-02 Resignation Mrs. Orlean Barbara Holland * 1964-11-02 Acting Mrs. Orlean Barbara Holland * 1964-12-10 1965-03-05 Resignation Mrs. Eunice Winnifred Killips * 1965-04-01 Acting Mrs. Eunice Winnifred Killips * 1965-05-19 1965-07-31 Resignation Miss Janet Elizabeth Rhodes * 1965-08-01 Acting Miss Janet Elizabeth Rhodes * 1965-09-30 1966-02-11 Resignation Douglas Francis Mallette (re-opened) * 1966-05-10 1967-03-01 Resignation Clarence John Zirnhelt * 1967-04-01 Acting Clarence John Zirnhelt * 1967-05-25 1972-07-15 Resignation Mrs. Margaret Amolia Ferrier * 1972-07-15 1974-08-15 Resignation Mrs. Doris Marshall * 1974-08-15 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.