Recherche dans la collection - Ashton
-
Notice descriptive – Brève Ashton
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :CarletonÉtabli :1851-07-06Province :OntarioRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :11273 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Goulbourne - 1851-07-06StoreSource :PSFDS03-(11441)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Mrs. P. A. Boelsma John Sumner 1851-07-06 1860-03-20 Resignation John Beemond 1860-05-01 1861-04-08 Resignation John Sumner 1861-07-01 1874-03-10 Resignation James Conn 1874-04-01 1879-08-25 Death Hugh S. Conn 1879-10-01 1896-05-16 Resignation James H. Conn 1896-08-22 1907-08-30 Resignation W. Stewart Fleming 1907-11-14 1908-08-31 Resignation T. A. Jenkinson 1908-11-27 1912-02-06 Resignation S. A. Jenkinson 1912-02-28 1922-12-06 Resignation A. L. Tubman 1923-03-09 1928-02-15 Resignation William H. Bigford 1928-05-16 1929-06-21 Resignation Henry Burnett Montgomery 1929-09-23 1934-06-22 Resignation Robert Roy Montgomery * 1934-07-31 1947-04-05 Resignation Arthur Abner Lawrence OAS * 1947-05-08 Acting Arthur Abner Lawrence OAS * 1947-07-24 1950-12-21 Resignation William Alvin McKay * 1951-04-16 1962-07-02 Resignation Erwin Stanley Stewart * 1962-09-15 1973-08-17 Resignation Bertha Lindenstruth * 1973-08-17 1980-01-01 Resignation Ailsa Espie * 1980-01-31 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.