Recherche dans la collection - Bromont
-
Notice descriptive – Brève Bromont
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :Missisquoi, SheffordÉtabli :Prior to 1843-07Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :11240 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Grade - 1 SULocation - rue Shefford, QuebecSource :PSFDS03-(24893)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ P.A. Wood (Shown as PM in 1853) 1859-06-04 Resignation A. McKenny (Shown as PM in 1844) S. Johnson (Shown as PM up to 1843-07-06) 1843-07-06 Abigail Johnson 1843-07-07 John A. Mills 1860-04-01 1866-03-09 Resignation George Tait 1866-04-01 1905-01-07 Resignation L.V. Marchessault 1905-04-01 1912-01-10 * Edward Rogers 1913-09-01 1915-07-31 Non residence of PM Ulysse Ball 1915-08-04 1931-06-03 Resignation Oza Michel Normandin 1871-07-17 1931-09-05 1945-05-30 Death Mlle Solange Normandin * 1945-05-30 Acting France McMahon * 1945-10-24 1946-03-21 * Mlle Rita Leduc 1946-05-09 Acting Mlle Rita Leduc 1946-05-14 1948-04-19 Resignation Fernand Pelletier * 1948-06-17 1955-05-06 * Alphonse Viens 1876-09-13 1955-05-25 Acting Alphonse Viens 1876-09-13 1955-06-13 1959-04-03 * Mlle Laurette Viens * 1960-04-04 Acting Mlle Laurette Viens * 1960-05-27 1973-03-31 Retraite Mme Monique Desjardins 1973-04-01 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.