Recherche dans la collection - Ville de Laval Sub no.35
-
Notice descriptive – Brève Ville de Laval Sub no.35
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :LavalDate(s) :Établi Fermeture 1962-02-26 1962-07-03 Rouvert Fermeture 1962-11-13 1962-12-04 1963-08-15 1964-05-19 1964-10-01 1965-02-02 1965-05-21 1969-12-31 Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :10753 -
Notice descriptive – Détails Source :PSFDS03-(29175)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Mlle Lucelle Beaudry Bernard Dagenais * 1962-02-26 1962-07-03 Resignation George Rousseau * 1962-11-13 1962-12-04 Resignation Claude Martineau * 1963-08-15 1963-11-18 Resignation Jacques Doyon * 1963-11-21 Acting Jacques Doyon * 1964-03-05 1964-05-19 Resignation Mrs Gabrielle Rahosi * 1964-10-01 1965-02-02 Resignation, temporarily Mrs Paule Odette Arteau * 1965-05-21 1968-06-10 Resignation Mrs Claudette Miclette * 1968-06-11 Acting Fermé temporairement *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.