Recherche dans la collection - Kelvington
-
Notice descriptive – Brève Kelvington
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :MackenzieÉtabli :1906-09-01Province :SaskatchewanRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :10743 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Civil Service CommissionPO 1667-1Private BuildingSec.4, Twp.37, R.11, W2 - 1906-09-01Sec.9, Twp.37, R.11, W2 - 1943-08-28Semi-staffSource :PSFDS03-(10165)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ John A. McQuarrie 1906-09-01 1914-03-04 Resignation Peter Prouse 1914-11-10 1917-06-30 Resignation John Alexander Heffren 1860-10 1917-09-07 1941-03-31 * Alexander McDonald Millar OAS 1887-05-11 1942-04-15 1946-02-26 Resignation Miss Kathleen Decker * 1946-05-01 Acting Arthur Weaver OAS 1895-07-12 1947-05-03 1950-05-09 Death Mrs. Eileen Weaver * 1950-05-12 Acting William George Ternowetsky OAS * 1950-11-16 Acting William George Ternowetsky OAS * 1951-11-16 1956-01-10 * Miss Albina Yunick * 1956-01-24 Acting Stephen Albert Bugara OAS * 1956-07-20 Acting Stephen Albert Bugara OAS * 1957-08-01 1955-10-31 Transferred to Thompson, Sask. Lawrence Eagleton Ford OAS * 1958-10-29 Acting Lawrence Eagleton Ford OAS * 1960-03-07 1981-11-06 Retirement Mr. Lewis Ingram 1981-11-07 Acting Mr. Lewis Ingram 1982-03-20 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.