Recherche dans la collection - Shoolbred
-
Notice descriptive – Brève Shoolbred
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :BonaventureÉtabli :1864-04-01Qui est devenu :St.-Jean l'Evangeliste le 1881-05-01Province :QuébecRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :10442 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :Location - Nouvelle - 1864-04-01Source :PSFDS03-(28749)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ John Walter 1864-04-01 1868-01-11 Resignation Joseph Rousseau 1869-01-01 1870-11 Resignation Louis Ouellet 1871-04-01 1873-02-05 Resignation Jean Trottier 1873-04-01 1876-09-22 Resignation Joseph Barthelot 1876-11-01 1880-05 Death Louis Ouellet 1880-08-01 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.