Recherche dans la collection - Fife Lake
-
Notice descriptive – Brève Fife Lake
Niveau hiérarchique :PièceDistrict électoral :AssiniboiaÉtabli :1912-09-01Province :SaskatchewanRéférence :RG3-D-3Genre de documents :Documents textuelsTrouvé dans :Archives / Bureaux et maîtres de posteNo d'identification :10021 -
Notice descriptive – Détails Information additionnelle :NE Sec.8, Twp.3, R.28, W2NW 1/4 Sec.10, Twp.3, R.28, W2S0H 1N0Sec.4, Twp.3, R.28, W2 - 1912-09-01StoreSource :PSFDS03-(9747)Noms des maîtres de postes et détails de service Nom Service militaire Date de naissance Date d'entrée en fonction Date de départ Motif de départ Mathurin Yobe 1912-09-01 1917-04-16 Resignation Toussaint Lebastard 1917-08-01 1918-09-13 Resignation M. C. Lloyd 1919-01-07 1923-08-10 Resignation Mrs. L. Ebbett 1923-11-10 1926-12-20 Change in Site Norman MacLean 1879-05 1926-12-21 1948-08-12 Resignation Alexander Leith MacLean * 1948-08-23 Acting Alexander Leith MacLean * 1948-09-20 1968-01-23 Resignation Ernest F. Virgin * 1968-01-24 Acting Ernest F. Virgin * 1968-05-28 1969-09-15 Mrs. V. A. Fisk 1969-09-16 1973-06-15 Resignation Mrs. Lillian J. Thorpe 1973-06-16 1973-07-15 Acting Mrs. Lillian J. Thorpe 1973-07-16 1973-11-01 Resignation Edward W. Thorpe 1973-11-01 1976-08-31 W. Thorpe 1976-09-01 1978-07-01 Resignation Verna Saville 1978-06-24 Temporary Mrs. Verna E. Saville 1978-08-01 1982-07-21 Promotion George Saville 1982-07-30 Acting Mrs. Francina Kelly 1982-09-18 1984-09-29 Resignation Lisa Montemiglio 1984-09-29 Lisa Bisgaard (nee Montemiglio) 1985-07-27 *Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de ce dossier. -
Pour réserver ou commander des documents Vous pouvez réserver des documents à l'avance pour qu'ils soient disponibles lors de votre visite. Vous aurez besoin d'une carte utilisateur pour ce faire.
Vous ne pouvez pas nous rendre visite ? Vous pouvez acheter une reproduction qui vous sera envoyée. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.